27 февраля, 11:00

Решите.

(64*125+128*75) : 800*5000 - (300*400+5107*800) : 70

+2
Ответы (1)
  1. 27 февраля, 12:48
    0
    1. 64*125=8000

    2. 128*75=9600

    3. 8000+9600=17600

    4. 300*400=120000

    5. 5107*800=4085600

    6. 120000+4085600=4205600

    7. 17600:800=22

    8. 22*5000=110000

    9. 4205600:70=60080

    10. 110000-60080=49920

    Ответ: 49920
Знаете ответ на вопрос?
Не уверены в ответе?
Правильный ответ на вопрос 👍 «Решите. (64*125+128*75) : 800*5000 - (300*400+5107*800) : 70 ...» по предмету 📗 Математика. Развернутая система поиска нашего сайта обязательно приведёт вас к нужной информации. Как вариант - оцените ответы на похожие вопросы. Но если вдруг и это не помогло - задавайте свой вопрос знающим оппонентам, которые быстро дадут на него ответ!
Искать готовые ответы