Задать вопрос
20 августа, 12:29

Вычислите 474950:59*703+340850 - (976*674-798*309) : 26*205

+2
Ответы (1)
  1. 20 августа, 12:36
    0
    474950:59*703+340850 - (976*674-798*309) : 26*205

    1) 976*674=657824

    2) 798*309=246582

    3) 657824-246582=411242

    4) 474950:59=8050

    5) 8050*703=5659150

    6) 5659150+340850=6000000

    7) 411242:26=15817

    8) 15817*205=3242485

    9) 6000000-3242485=2757715
Знаете ответ на вопрос?
Не уверены в ответе?
Правильный ответ на вопрос 👍 «Вычислите 474950:59*703+340850 - (976*674-798*309) : 26*205 ...» по предмету 📗 Математика. Развернутая система поиска нашего сайта обязательно приведёт вас к нужной информации. Как вариант - оцените ответы на похожие вопросы. Но если вдруг и это не помогло - задавайте свой вопрос знающим оппонентам, которые быстро дадут на него ответ!
Искать готовые ответы