27 февраля, 14:17

Как решить 25•7•12,

25•13•7•4,

40•54+38•54,

54+92+68+46,

7•8•11•125,

28•50•150,

12•43+36•43+52•43

+1
Ответы (1)
  1. 27 февраля, 15:38
    0
    1) = 25*12*7=300*7=2100

    2) = 25*4*13*7=100*91=9100

    3) = 54 * (40+38) = 54*78=4212

    4) = 54+46+92+68=100+160=260

    5) = 125*8*7*11=1000*77=77000

    6) = 28*150*50=4200*50=210000

    7) = 43 (12+36+52) = 43*100=4300
Знаете ответ на вопрос?
Не уверены в ответе?
Правильный ответ на вопрос 👍 «Как решить 25•7•12, 25•13•7•4, 40•54+38•54, 54+92+68+46, 7•8•11•125, 28•50•150, 12•43+36•43+52•43 ...» по предмету 📗 Математика. Развернутая система поиска нашего сайта обязательно приведёт вас к нужной информации. Как вариант - оцените ответы на похожие вопросы. Но если вдруг и это не помогло - задавайте свой вопрос знающим оппонентам, которые быстро дадут на него ответ!
Искать готовые ответы